Si estás viendo este mensaje, significa que estamos teniendo problemas para cargar materiales externos en nuestro sitio.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Contenido principal

Multiplicar números de varios dígitos: 6,742x23

Utilizamos el algoritmo estándar para multiplicar 6,742 veces 23. Creado por Sal Khan.

¿Quieres unirte a la conversación?

  • Avatar winston default style para el usuario macheca7
    Para mi el video se entiende muy bien, ¿Y ustedes que piensan?
    (3 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar hopper cool style para el usuario izel moises ruiz
    en este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabadoen este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabado
    (2 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar boggle blue style para el usuario Jamila_:)
    Mucho texto XD :v
    (1 voto)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar blobby green style para el usuario angel.morales-cruz
    Yo se co o es esto pero abeses aparese que es incorrecto y le pico de Nuevo y dose que es correcto
    (1 voto)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar male robot donald style para el usuario william
    en este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabadoen este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabado
    (1 voto)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar old spice man green style para el usuario Victormanuel
    wazaaaa
    if (x < 0) {
    return;
    }
    código
    (0 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar blobby green style para el usuario pichutete13
    en este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabado
    (0 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar blobby blue style para el usuario Piojo de tuais
    Shut up, count your calories
    I never looked good in mom jeans
    Wish I was like you
    Blue-eyed blondie, perfect body
    Maybe I should try harder
    You should lower your expectations
    I'm no quick-curl barbie
    I was never cut out for prom queen
    If I get more pretty
    Do you think he will like me?
    Dissect my insecurities
    I'm a defect, surgical project
    It's getting hard to breathe
    There's plastic wrap in my cheeks
    Maybe I should try harder
    You should lower your beauty standards
    I'm no quick-curl barbie
    I was never cut out for prom queen
    If I'm pretty, will you like me?
    They say, "Beauty makes boys happy"
    I've been starving myself
    Carving skin until my bones are showing
    Teach me how to be okay
    I don't wanna downplay my emotions
    They say, "Beauty is vain
    You'll only be happy if you look a certain way"
    I wanna be okay
    I wanna be okay
    (0 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
  • Avatar hopper cool style para el usuario izel moises ruiz
    como hace eso no entiendo nada
    (0 votos)
    Avatar Default Khan Academy avatar para el usuario
¿Sabes inglés? Haz clic aquí para ver más discusiones en el sitio en inglés de Khan Academy.

Transcripción del video

en este vídeo intentaremos calcular 6.742 por 23 así que como siempre pausa el vídeo e intenta calcularlo por tu cuenta bien vamos a trabajar juntos a la forma de realizar esta multiplicación se le conoce como el algoritmo estándar algoritmo es una palabra elegante para decir una serie de pasos a seguir o un proceso para realizar algo tenemos seis mil 742 por 23 así que escribiré el 23 en los mismos valores posicionales tengo dos veces 10 así que escribiré el 2 en el lugar de las decenas abajo de 4 veces 10 y 3 veces 1 en el lugar de las unidades abajo de 2 veces uno quiero recalcar que esta no es la única forma de multiplicar números de hecho hemos estudiado en otros vídeos distintos métodos para realizar multiplicaciones pero es importante darse cuenta de lo que realmente está pasando y de cómo en cierta forma todos esos métodos hacen lo mismo aunque tal vez lo escriban de maneras diferentes o se realicen en distinto orden la forma de calcular con el algoritmo estándar que es muy probablemente la forma en la que aprendieron tus padres a multiplicar números de varios dígitos como estos es multiplicar todos los números que hay en seis mil 742 es decir todos los distintos valores posicionales por tres y después multiplicar dos por dos veces 10 y al final sumarlo todo así que primero multiplicaremos por tres tengo dos por tres es seis después tenemos cuatro por tres lo cual es 12 y bueno se dice que escribimos el 2 y llevamos una pero realmente lo que está pasando es que multiplicamos 4 veces 10 por 3 lo cual es 12 veces 10 12 veces 10 puede escribirse como 2 veces 10 bien eso es lo que pasa después tenemos que 7 por 33 21 y tengo que sumar 1 que llevábamos así que obtengo 22 pongo el 2 llevo 2 pero una vez más que acaba de suceder bueno lo que hicimos fue multiplicar 700 por 3 y eso me da 21 veces 100 más 100 que llevábamos es 22 veces 100 y esto se puede expresar como dos veces 100 más dos veces 1000 por último pero no por eso menos importante 6 por 3 es 18 más 2 es 20 recuerda hablamos de miles así que esto es 20 veces 1000 ahora nos movemos a las dos decenas que tenemos aquí así que dos por dos veces diez es cuatro veces diez y tal vez alguien quiere poner el cuatro aquí pero esos no son cuatro veces diez cuatro veces 10 se pone justo aquí es sólo cuestión de práctica a las personas se les enseña a poner un cero aquí si te mueves al siguiente valor posicional para no cometer este error bien sigamos cuál es el resultado de 4 por 2 bueno es 8 lo escribiremos justo aquí porque funciona bueno estamos tomando 4 veces 10 por 2 veces 10 eso serán 8 x 10 x 10 lo que es 8 ps 100 después tengo 7 por 2 esos 14 que por supuesto podemos poner 4 y llevamos 1 por así decirlo déjame cancelar los números anteriores para no confundirnos y por último tengo 6 por 2 que es 12 pero llevábamos 1 entonces será 13 aquí lo tienes ahora habrá que sumar cada lugar y obtenemos que seis unidades más ser unidades es 62 veces 10 más 4 veces 10 es seis veces diez o seis decenas dos veces cien más ocho veces cien es diez veces diez o lo puedes ver como 0 veces cien o cero centenas y llevamos una una vez 1000 una vez mil cero veces mil más cuatro meses mil es cinco meses mil o cinco unidades de millar dos veces diez mil más tres veces diez mil es cinco meses diez mil o cinco decenas de millar y por último tengo sólo una vez cien mil o una centena de millar así que mi respuesta es 155 mil 66 y hemos acabado