Contenido principal
Tiempo actual: 0:00Duración total:4:58

Transcripción del video

esta vez voy a multiplicar 78 por 65 a ver vamos a escribirlo en poner 78 éste por 65 65 quiero decirles que esta vez no lo voy a hacer de una manera tradicional estaríamos de acuerdo de que hay muchas formas de multiplicar esta vez lo quiero hacer muy parecido como cuando hago multiplicaciones en mi cabeza y también quiero mostrar todas las partes del proceso utilizando esta figura que tiene áreas que está de este lado derecho así que empecemos haciendo la multiplicación empezaríamos haciendo 5 por 85 por otros 40 pero a diferencia de otros momentos en los que pondríamos el cero y ya veríamos acarreando o llevando los otros números lo que yo voy a hacer es escribir el 40 completó cinco por 8 es 40 ahora voy a multiplicar el 5 por 7 pero ojo hay que ser cuidadosos este 7 que está aquí no es cualquier 7 está en la posición de las decenas así que es 75 por siete medallas 35 y cinco por 70 es que su 0 + mera 350 y ahora lo voy a escribir aquí 350 ahora voy a multiplicar el 6 por 8 pero otra vez tenemos que ser cuidadosos este no es cualquier 6 está en la posición de las decenas por lo que es 60 hay que multiplicar 60 por 86 por 848 y si le agregó un 0 36 480 muy bien ahora vamos con el que sigue que es el 6 por 7 pero siguiendo la idea este no es cualquier 6 ni éste cualquier 7 en realidad estamos multiplicando 60 x 70 esto es si los números tienen un cero como en el 60 y el 70 voy a agregar el número de ceros que tengan en total o sea 2 6 por 742 y 12 euros me da 4.200 y lo voy a escribir aquí muy bien y ahora podemos sumar todos como le haríamos normalmente en la multiplicación entonces vamos con cuidado en la posición de las unidades sólo tengo ceros así que las unidades se mantiene el cero ahora vamos con las decenas 4 y 5 9 y 8 17 y 0 17 así que escribo el 7 y llevó uno lo malo aquí seguimos con las centenas uno más tres es cuatro más cuatro son ocho más dos son diez así que escribo el cero y ya llevo uno que lo indicó aquí y finalmente en los millares 1 y 4 son cinco así el producto de 65 por 78 dio como resultado cinco mil 70 quiero insistir que esta forma que hice la multiplicación simplemente fui por partes aquí tenemos cinco por 8 que es 40 después tenemos cinco por 70 que son los 350 60 por ocho que son 480 y 60 x 70 que son 4 mil 200 o sea multiplica 65 por 78 es lo mismo que sumar la multiplicación de cada una de sus partes ahora veámoslo con mi figura que tengo aquí a la derecha y me gustaría ir mostrando cada una de las partes que corresponden a las áreas de esta figura entonces multiplicar 65 por 78 y haberlo ir dibujando vamos a poner las dimensiones en esta figura esto es que tal si de aquí acá yo tengo una distancia de cese venta luego en esta parte tengo voy a ser cuidadoso una distancia de 5 vamos a decir que esta distancia así esta distancia que está aquí es 70 y finalmente esta distancia que está aquí abajo déjame ver con este color esta distancia que está aquí abajo es de 8 o sea que multiplicar 65 por 78 sería equivalente a tener un rectángulo que tiene de ancho 65 y de altura 78 y yo calcular a su área es decir 65 por 78 y si voy viendo cada uno de los pasos que fui haciendo aquí por ejemplo 5 x 8 que es 40 es equivalente a pensar mira este 5 x 8 que esto es igual a 40 esta área vale 40 después si yo observará cuando multiplique 5 x 70 sería equivalente a pensar es tarea que tengo aquí sí mira está que está aquí que cinco por 70 pero a inscribirlos y 70 x 55 x 70 lo mismo y esto tiene un valor de 350 después 8 x 60 x 60 x 8 es exactamente el área que está aquí que 60 x 8 y esto es igual a 480 y finalmente el 60 por el 70 que nos da 4.200 es el área que está aquí que es 70 x 60 es igual a 4 mil 200 así que la operación que hice es el equivalente a sumar las áreas de cada una de estas partes mira aquí tenemos el 40 que es el que tenemos aquí del 5 por ocho el 350 que le vamos a sumar el 480 y después el 4 mil 200 que es la paz más grande todas ellas en conjunto suman 5 mil 70 unidades cuadradas